Poslední přidané vozy: Česká republika - strana 792
dopravce ze země: Česká republika
předchozí
1
2
.
.
.
790
791
792
793
následující
předchozí
1
.
.
791
792
793
následující
celkem 79297
SPZ | výr. č. | typ | vyr. | šrot | v. |
poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e. č. | dopravce (od, do) | nátěr | |||||||
5876 VIN | Irisbus Crossway 12M | 2008 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
? | SKAND Skalica (od 2/2024) | ||||||||
5875 VIN | Irisbus Crossway 12M | 2008 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
5B8 1863 | BORS BUS (12/2008 - 3/2023) | Bv | |||||||
5873 VIN | Irisbus Crossway 12M | 2008 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
5B8 1862 | BORS BUS (12/2008 - 2/2023) | Bv | |||||||
5927 VIN | Irisbus Arway 15M | 2008 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
AA-014NB | Ivan Šimo ml. - ADIŠ (od 4/2024) | ||||||||
5888 | Irisbus Arway 15M | 2008 |
8/2017-2022: záložní vůz; po odstavení využíván jak zdroj ND nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
5B8 1860 | BORS BUS (12/2008 - 8/2022) | Hu* | |||||||
5858 | Irisbus Crossway LE 12M | 2008 |
12/2017-3/2018: odstaven pro nepotřebnost; od 7/2020: záložní vůz nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
5B8 1859 | AD Chytil (od 5/2023) | ||||||||
5915 VIN | Irisbus Arway 15M | 2008 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
AA-494ND | Ivan Šimo ml. - ADIŠ (od 4/2024) | ||||||||
5901 VIN | Irisbus Arway 15M | 2008 |
nátěr: žluto-modrá * |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
5B8 1856 | RETROBUS (9/2023 - 2/2024) | ||||||||
5853 VIN | Irisbus Crossway LE 12M | 2008 |
12/2017-3/2018: odstaven pro nepotřebnost; 3/2018-1/2020: záložní vůz nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS pronajat SEBUS-bus ex Jan Drapáč, Třeboň |
|||||||||
9C4 3029 | Jaroslav Čadek, Lišov (od 2024) | ||||||||
5792 | Irisbus Crossway LE 12M | 2008 |
od 9/2016: záložní vůz nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
5B8 1817 6B5 0512 |
BORS BUS (12/2008 - 9/2022) | Bv* | |||||||
5775 VIN | Irisbus Arway 15M | 2008 |
od 10/2023: zdroj ND nátěr: žluto-modrá * |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
1BY 1245 | RETROBUS (10/2023 - 10/2023) | ||||||||
649 VIN | SOR C 12 | 2008 |
12/2017-4/2022: záložní vůz nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS ex JIHA Trade |
|||||||||
LLU 8164A | PKS Łuków (od 6/2022) | ||||||||
648 | SOR C 12 | 2008 | 2019 |
12.3.2018: odstaven po nehodě u Pohořelic-Velkého Dvora, následně vyřazen nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | ||||
5B8 1749 | BORS Břeclav (12/2008 - 3/2018) | Hu | |||||||
647 | SOR C 12 | 2008 |
5/2015-5/2016 + 11/2017-4/2022: záložní vůz nátěr: bílá * |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
GST 6883A | PKS Starogard Gdański (od 9/2022) | ||||||||
646 | SOR C 12 | 2008 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
GST 5759A | PKS Starogard Gdański (od 2022) | ||||||||
645 | SOR C 12 | 2008 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS ex JIHA Trade zapůjčen Zlatovánek |
|||||||||
LLU 0210C | PKS Łuków (od 10/2022) | ||||||||
5506 VIN | Irisbus Arway 15M | 2008 |
12/2023-7/2024: dlouhodobě odstaven nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
5B8 1636 K44 44444II |
Autobusy KAVKA (od 8/2023) | ||||||||
5548 VIN | Irisbus Crossway LE 12M | 2008 |
2014: záložní vůz nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
5B8 1629 | Telma Direct (od 5/2024) | ||||||||
5542 VIN | Irisbus Crossway LE 12M | 2008 |
8/2017-8/2022: záložní vůz nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
5B8 1628 | Telma Direct (od 11/2023) | ||||||||
5545 | Irisbus Crossway LE 12M | 2008 |
od 5/2017: záložní vůz nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy * |
» detail | |||||
5B8 1627 | BORS BUS (od 11/2008) | Bv* | |||||||
5341 VIN | Irisbus Crossway LE 12M | 2008 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy * |
» detail | |||||
5B6 0244 7B1 6786 9B3 2438 |
BORS BUS (10/2008 - 2/2023) | Hod* | |||||||
4987 VIN | Irisbus Crossway 12M | 2008 |
od 2018: záložní vůz nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
? | Müller Bus (od 8/2023) | ||||||||
4989 VIN | Irisbus Crossway 12M | 2008 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
WMA 52654 | Przewóz Osób Bogdan Raniszewski (od 5/2023) | ||||||||
4986 VIN | Irisbus Crossway 12M | 2008 |
6/2017: záložní vůz nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
WMA 52212 | Przewóz Osób Bogdan Raniszewski (od 5/2023) | ||||||||
465 VIN | Irisbus Citelis 12M | 2008 | 2023 |
2008-2018: MHD Břeclav nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | ||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
6J3 8259 | SKI-BUSY (12/2018 - 1/2023) | ||||||||
4984 VIN | Irisbus Crossway 12M | 2008 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
5B6 0074 | BORS BUS (9/2008 - 8/2022) | Hod | |||||||
VIN | Irisbus Midway 9.7M | 2007 | ? |
12/2007-12/2013: MHD Mikulov, 1/2014: zájezdové vozidlo Hustopeče, 9/2014: méně vytížené spoje MHD Břeclav, 2019-?: odstaven jako zdroj ND v Nejdku nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | ||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
- | Cvinger bus (? - ?) | ||||||||
2303 VIN | Irisbus Crossway 12M | 2007 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
5B1 1287 | BORS BUS (11/2007 - 2/2023) | Bv | |||||||
2302 VIN | Irisbus Crossway 12M | 2007 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
5B1 1286 5B8 2807 7B6 4751 |
BORS BUS (od 11/2007) | Bv | |||||||
2301 VIN | Irisbus Crossway 12M | 2007 |
1/2016-3/2017: záložní vůz nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
WMA 52234 | Przewóz Osób Bogdan Raniszewski (od 5/2023) | ||||||||
2299 VIN | Irisbus Crossway 12M | 2007 |
6/2017-4/2018: záložní vůz nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy * |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
5B1 1284 | ZOŠI AGRO (od 3/2023) | ||||||||
244893 VIN | Mercedes-Benz Conecto LF | 2007 | 2023 |
2007-2018: MHD Břeclav; vystaven na veletrhu AUTOTEC 2008 nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy * |
» detail | ||||
ex
BORS Břeclav ex L&Z Line |
|||||||||
- | SKI-BUSY (pronajat: 12/2018 - 2022) | ||||||||
1492 VIN | Irisbus Crossway 12.8M | 2007 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
SE-775DX | Müller Bus (od 9/2022) | ||||||||
1352 VIN | Irisbus Crossway 12M | 2007 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
WMA 52187 | Przewóz Osób Bogdan Raniszewski (od 5/2023) | ||||||||
1066 VIN | Irisbus Arway 12.8M | 2007 |
od 2022: výcvikové vozidlo autoškoly nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
SE-934DY | Müller Bus (od 12/2022) | ||||||||
1072 VIN | Irisbus Arway 12.8M | 2007 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
SE-765DV | Müller Bus (od 6/2022) | ||||||||
12085 VIN | Karosa C954E.1360 | 2006 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
KE-839ON | DUŠIČKA (od 9/2022) | ||||||||
12084 | Karosa C954E.1360 | 2006 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
4B2 7573 | BORS BUS (10/2006 - 4/2023) | Hu* | |||||||
12083 | Karosa C954E.1360 | 2006 |
od ?: záložní vůz nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
4B2 7572 | BORS BUS (10/2006 - 8/2022) | Hu* | |||||||
12082 | Karosa C954E.1360 | 2006 |
6/2017-2022: záložní vůz; 2023: přestavba na obytný přepravník závodního vozu nátěr: bílá * |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
4B2 7571 | Zdeněk Antony, Valtice (od 4/2023) | ||||||||
600626 VIN | Mercedes-Benz Citaro O 530 I | 2006 |
2006-2018: MHD Břeclav nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav majitel L&Z Line |
|||||||||
- 3E4 2361II |
SKI-BUSY (pronajat od 12/2018) | ||||||||
10414 | Karosa C954E.1360 | 2005 |
2014: záložní vůz, 12/2017-6/2018: odstaven pro nepotřebnost; 11/2019-2022: subdodávka v rámci PID; 7/2023: poškozen vozem 7B1 9800 na odstavné ploše nátěr: klasické schéma ČSAD, modré pruhy * |
» detail | |||||
ex
BORS BUS |
|||||||||
7AN 1870 | 1189 | Luděk Špacír, Praha (od 5/2019) | |||||||
10413 VIN | Karosa C954E.1360 | 2005 |
2014-2018: záložní vůz; 1/2019-8/2020: subdodávka v rámci PID nátěr: žluto-modrá * |
» detail | |||||
ex
BORS BUS ex Otakar Hrneček, Březová-Oleško |
|||||||||
4SN 8291 | Jan Kukla - Kukabus (12/2020 - 2022) | ||||||||
10412 | Karosa C954E.1360 | 2005 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
3B3 9752 | BORS BUS (2/2006 - 1/2023) | Hod* | |||||||
10411 | Karosa C954E.1360 | 2005 |
nátěr: CAR-TOUR, bílo-oranžová * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav ex CAR-TOUR |
|||||||||
7H4 8679 | 8407 | Tomáš Zavadil, Chomutov (2020 - 1/2021) | |||||||
10209 VIN | Karosa C954E.1360 | 2005 |
2014: záložní vůz (příležitostně ve Šlapanicích) nátěr: RAIL BUS, modro-bílá * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav ex RAIL BUS |
|||||||||
7P9 1267 | 108II | Autodoprava Daniel Sládek (od 9/2024) | |||||||
10208 VIN | Karosa C954E.1360 | 2005 |
nátěr: žluto-modrá * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
3B3 8956 8P3 2916 |
RAIL BUS (12/2017 - 8/2022) | ||||||||
10207 VIN | Karosa C954E.1360 | 2005 |
nátěr: žluto-modrá * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav ex BALY TRANS ex Jaroslav Bartko - B&B BUS ex Autoškola Holešov - Břetislav Darebníček |
|||||||||
6Z5 6784 | OnLine BUS (od 2023) | ||||||||
10206 VIN | Karosa C954E.1360 | 2005 | 2023 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | ||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
3B3 8954 | A jedeme (7/2018 - 4/2023) | ||||||||
10205 VIN | Karosa C954E.1360 | 2005 |
nátěr: žluto-modrá * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
3B3 8953 8P3 2917 |
RAIL BUS (12/2017 - 5/2022) | ||||||||
10204 | Karosa C954E.1360 | 2005 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
3B3 8952 | BORS Břeclav (10/2005 - 2017) | Bv | |||||||
10203 | Karosa C954E.1360 | 2005 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
3B3 8951 | BORS Břeclav (10/2005 - 11/2017) | Bv* | |||||||
2062 VIN | Irisbus Citelis 12M | 2005 | 2023 |
2005-2018: MHD Břeclav nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | ||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
7H1 5351 | SKI-BUSY (12/2018 - 1/2023) | ||||||||
9560 | Karosa C954E.1360 | 2005 |
2021: přestavba na pojízdné občerstvení nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav ex ČSAD Liberec ex soukromá osoba |
|||||||||
2B8 1056 | LuHoCorp (od 5/2021) | ||||||||
9561 VIN | Karosa C954E.1360 | 2005 |
nátěr: žluto-modrá * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
2B8 1055 8P2 3335 |
RAIL BUS (8/2017 - 8/2022) | ||||||||
9317 VIN | Karosa C954E.1360 | 2005 |
nátěr: žluto-modrá * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
2B8 1054 8P2 3336 |
RAIL BUS (8/2017 - 2/2023) | ||||||||
9318 VIN | Karosa C954E.1360 | 2005 |
11/2019-3/2021 a znovu 12/2022-2/2023: subdodávka v rámci PID, od 7/2023: zdroj ND nátěr: žluto-modrá se světle modrým lomeným pruhem * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav ex Libor Valenta, Mezouň ex Jan Kukla - Kukabus ex LinkBus |
|||||||||
7AU 9423 | soukromá osoba (od 7/2023) | ||||||||
9320 | Karosa C954E.1360 | 2005 |
2015-2017: záložní vůz nátěr: žluto-modrá * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
5L3 8519 | ČSAD Liberec (10/2017 - 12/2020) | Lbc | |||||||
9319 VIN | Karosa C954E.1360 | 2005 |
2014-2017: záložní vůz nátěr: žluto-modrá * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
2B8 1051 8P2 3472 |
RAIL BUS (8/2017 - 2024) | ||||||||
8632 | Karosa Axer 12M C956.1074 | 2004 |
od 2021: výcvikové vozidlo autoškoly nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
2B5 2733 | BORS BUS (od 9/2004) | Bv | |||||||
8631 VIN | Karosa Axer 12M C956.1074 | 2004 |
12/2016-4/2020: nepravidelná doprava nátěr: žluto-modrá * |
» detail | |||||
ex
BORS BUS ex město Velké Pavlovice |
|||||||||
2B5 2732 | Roman Gavelčík - Mechanizace a doprava (od 2022) | ||||||||
8567 VIN | Karosa C954E.1360 | 2004 | 2023 |
nátěr: žluto-modrá * |
» detail | ||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
2B5 2731 8C7 5661 |
Pavel Dvořák, Tábor (8/2017 - 4/2023) | ||||||||
8566 | Karosa C954E.1360 | 2004 |
nátěr: žluto-modrá * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav ex PK - transbus |
|||||||||
6H3 2183 | Bus Service Bradáč (11/2019 - 2020) | ||||||||
7504 VIN | Karosa C954E.1360 | 2003 |
2015: záložní vůz, 2016: používán výhradně na nepravidelnou dopravu a NAD za vlaky nátěr: RAIL BUS, modro-bílá * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
6P9 0226 | RAIL BUS (od 10/2016) | ||||||||
7162 | Karosa B952.1712 | 2003 |
?-2018: MHD Břeclav; 8/2020: subdodávka v rámci PID nátěr: klasické schéma ČSAD, modré pruhy * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
6AL 2269 | 1190 | Luděk Špacír, Praha (od 8/2020) | |||||||
7908 VIN | Karosa C954E.1360 | 2004 |
2014: záložní vůz, 6-9/2016: využíván výhradně na nepravidelnou dopravu a NAD za vlaky nátěr: RAIL BUS, modro-bílá * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
6P9 0227 7P0 1712 |
RAIL BUS (od 10/2016) | ||||||||
7140 | Karosa C954.1360 | 2003 |
10/2015-2016: smluvní doprava; 29.12.2018: odstaven po požáru v Brně, později vyřazen nátěr: žluto-modrá * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav ex BARCALBUS Unhošť ex ER-Bus Prague |
|||||||||
1B9 5933 | Lucie Šildová - Transbus lines (8/2018 - 3/2019) | ||||||||
7139 VIN | Karosa C954.1360 | 2003 |
2017: SO nátěr: CVR ENGEL, bílo-zelená * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
6P9 0225 | RAIL BUS (10/2016 - 2023) | ||||||||
6623 VIN | Karosa C954.1360 | 2003 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav ex Harňák ex Sterion pronajat SAD Slovakia |
|||||||||
TT-131GZ | TSG SLOVAKIA (9/2017 - 6/2018) | ||||||||
6622 VIN | Karosa C954.1360 | 2003 |
nátěr: RAIL BUS, modro-bílá * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
6P5 6597 | RAIL BUS (10/2015 - 7/2024) | ||||||||
6621 | Karosa C954.1360 | 2003 | 2019 |
2013-2019: po vyřazení jako zdroj ND v areálu dopravce nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | ||||
1B9 4905 5B8 2281 |
BORS Břeclav (4/2003 - 2013) | Hu | |||||||
6468 | Karosa C954.1360 | 2003 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav ex Harňák |
|||||||||
CA-020CV | Autoškola Pegas (od 3/2017) | ||||||||
zapůjčen
Vladimír Klanduch, Turzovka |
|||||||||
5816 | Karosa C954.1360 | 2002 |
nátěr: CAR-TOUR, bílo-oranžová * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
5E0 4582 | CAR-TOUR (8/2013 - 2018) | Poh | |||||||
5815 VIN | Karosa C954.1360 | 2002 |
7.12.2018-22.3.2019: subdodávka pro dopravce GW Bus (provozovna České Budějovice) nátěr: RAIL BUS, modro-bílá * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
BVK 08-57 6P8 1108 |
RAIL BUS (3/2015 - 2/2023) | ||||||||
5863 | Karosa C954.1360 | 2002 |
nátěr: modrá s černou kolem oken * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
1BB 4126 | DOPAZ (4/2015 - 12/2020) | Brn | |||||||
5970 | Karosa B952.1712 | 2002 |
MHD Břeclav nátěr: CVR rádio Dyje, žluto-červená * |
» detail | |||||
BVK 08-30 | BORS Břeclav (10/2002 - 7/2018) | Bv | |||||||
5050 VIN | Karosa C954.1360 | 2002 |
nátěr: bílá s černou kolem oken * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav ex Paweł Dul - "J-System" |
|||||||||
KT 5037A | ? (PL) (5/2015 - ?) | ||||||||
5048 VIN | Karosa C954.1360 | 2002 |
nátěr: žluto-modrá * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
6P5 6095 | RAIL BUS (2/2015 - 5/2022) | ||||||||
5047 VIN | Karosa C954.1360 | 2002 | 5/2022 |
nátěr: žluto-modrá * |
» detail | ||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
6P5 6094 | RAIL BUS (2/2015 - 4/2022) | ||||||||
5046 | Karosa C954.1360 | 2002 |
6/2012: provoz na linkách Iredo 600 a 601, 2013: SO nátěr: CAR-TOUR, bílo-oranžová * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
4E4 9317 | CAR-TOUR (6/2012 - 10/2019) | Par | |||||||
4899 | Karosa C954.1360 | 2002 |
nátěr: modrá s černou kolem oken * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav ex Vilém Leonhard, Ochoz u Brna |
|||||||||
BVK 05-32 | LB-BUS (od 10/2020) | ||||||||
4900 | Karosa C954.1360 | 2002 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav ex Václav Sedlák - Minibusy |
|||||||||
5P8 5762 | Jiří Koubovský, Dobřany (od 9/2018) | ||||||||
5049 VIN | Karosa C954.1360 | 2002 |
nátěr: RAIL BUS, modro-bílá * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
6P3 7530 | RAIL BUS (11/2014 - 2/2023) | ||||||||
5051 | Karosa C954.1360 | 2002 |
od 4/2022: zdroj ND nátěr: žlutá * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav ex 2 AŠ |
|||||||||
4AJ 4093 | soukromá osoba (od 4/2022) | ||||||||
4614 | Karosa C954.1360 | 2001 |
nátěr: modrá se žlutou střechou a černou kolem oken * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
9T4 4497 | Josef Petrík, Bruntál (2/2015 - 11/2020) | ||||||||
4615 | Karosa C954.1360 | 2001 |
nátěr: CVR VINOFOL, bílá s černou kolem oken * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
9B6 5045 | Vinofol (4/2014 - 8/2020) | ||||||||
4613 | Karosa C954.1360 | 2001 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
BVI 70-62 | BORS Břeclav (11/2001 - 7/2013) | Hu | |||||||
4052 | Karosa B932E.1694 | 2001 |
MHD Břeclav nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
BVI 68-50 | BORS Břeclav (5/2001 - 7/2018) | Bv | |||||||
3917 | Karosa C934E.1351 | 2001 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav ex Autobusy Jihlava |
|||||||||
5H9 0564 | Aleš Vavera, Kvasiny (10/2014 - 2018) | ||||||||
3916 VIN | Karosa C934E.1351 | 2001 | 2020 |
3-11/2019: záložní vozidlo nátěr: žlutá * |
» detail | ||||
ex
BORS Břeclav ex Autobusy Jihlava |
|||||||||
5E4 1641 | Zlatovánek (11/2014 - 1/2020) | ||||||||
3636 VIN | Karosa LC936XE.1038 | 2000 |
nátěr: žluto-modrá * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav ex Jiří Holub, Orlová |
|||||||||
8T0 1819 | Roman Gavelčík - Mechanizace a doprava (od 11/2017) | ||||||||
3601 | Karosa C935E.1039 | 2000 |
výcvikové vozidlo autoškoly nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
BVI 65-93 | BORS BUS (12/2000 - 2021) | Bv | |||||||
3620 VIN | Karosa C934E.1351 | 2000 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
SWD 20333 | Rydtrans Rydułtowy (11/2014 - 6/2018) | ||||||||
3621 VIN | Karosa C934E.1351 | 2000 |
?-?: využíván jako výcvikové vozidlo autoškoly nátěr: VV autobusy, bílo-modrá se světle modrým pruhem * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav ex Autobusy Jihlava ex Martin Pytlík - Martin Bus |
|||||||||
4E7 8770 | VV autobusy (9/2019 - 12/2023) | ||||||||
VIN | Mercedes-Benz Vario O 815 D Maxi | 2000 |
2023: přestavba na obytný vůz nátěr: černo-oranžová s modrým pruhem * |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav ex TJ Slavoj Podivín ex BG BUS |
|||||||||
6SA 8847 | soukromá osoba (od 3/2023) | ||||||||
35350 | Karosa C734.1340 | 1996 |
náhradní karoserie - OTP z vozu C734.00 (neznámá SPZ, výr.č. 5618, r.v.1983), 1/2012: nabídnut k prodeji nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
? BVI 33-26 |
BORS Břeclav (9/1996 - 18.1.2012) | Hu* | |||||||
3048 | Karosa B932E.1694 | 2000 |
MHD Břeclav nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy * |
» detail | |||||
BVI 32-97 | BORS Břeclav (6/2000 - 7/2018) | Bv | |||||||
2979 | Karosa C935E.1039 | 2000 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav |
|||||||||
BVI 32-94 | Autobusy Jihlava (6/2015 - ?) | Lid | |||||||
2867 | Karosa C934E.1351 | 2000 |
5/2000-?: MHD Břeclav nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | |||||
ex
BORS Břeclav ex Autobusy Jihlava ex SKYLINES ex ALMITOUR ex DRIVEX SECURITY |
|||||||||
TS-511BL | ? (SK) (11/2017 - 2018) | ||||||||
2866 | Karosa C934E.1351 | 2000 | 2015 |
nátěr: BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
» detail | ||||
ex
BORS Břeclav ex SPOJBUS |
|||||||||
8A8 3598 | 1449 | ARRIVA PRAHA (7/2010 - 4/2015) | Stod | ||||||
předchozí
1
2
.
.
.
790
791
792
793
následující
předchozí
1
.
.
791
792
793
následující
celkem 79297
Vypsáno celkem 100 vozů,
z toho:
- vyřazen: 33 vozů
- provozní: 32 vozů
- definitivně odstaven: 13 vozů
- sešrotován: 10 vozů
- dlouhodobě odstaven: 2 vozy
- v dílnách/v opravě: 2 vozy
- prodán/předán jinému dopravci: 2 vozy
- dosud nezařazen do provozu: 1 vůz
- služební: 1 vůz
- dočasně odstaven: 1 vůz
- vyřazen (existuje vrak): 1 vůz
- historický/muzejní: 1 vůz
- neznámý: 1 vůz
Vypsané aktuálně provozované vozy (35) mají přibližný průměrný věk 18,1 let.
Poslední aktualizace vozů:
9. 9. 2024.