PMDP: vozový park
řazeno dle dopravce a posledního ev. č.
SPZ | výr. č. | typ | vyr. | šrot | v. |
poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e. č. | dopravce (od, do) | nátěr | |||||||
2128 | Škoda 9Tr10 | 1967 | ? |
počátkem 90. let sešrotován nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
216 | Dopravní podniky města Plzně (7.2.1967 - 7.11.1979) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
5005 | Škoda T11/0 | 1967 | 8/1998 |
nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
220 | Dopravní podniky města Plzně (29.6.1967 - 30.8.1978) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
2491 | Škoda 9Tr12 | 1967 | 1993 |
nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
222 | Dopravní podniky města Plzně (30.12.1967 - 1979) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
2493 | Škoda 9Tr12 | 1967 | ? |
v 80. letech sešrotován nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
224 | Dopravní podniky města Plzně (30.12.1967 - 1980) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
2646 | Škoda 9Tr12 | 1968 | 8/1996 |
nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
226 | Dopravní podniky města Plzně (24.7.1968 - 1980) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
2744 | Škoda 9Tr13 | 1968 | ? |
počátkem 90. let sešrotován nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
228 | Dopravní podniky města Plzně (25.7.1968 - 8.10.1979) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
2745 | Škoda 9Tr13 | 1968 | ? |
po vyřazení Plzeň - Koterov, koncem 80. let sešrotován nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
229 | Dopravní podniky města Plzně (25.7.1968 - 1980) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
2746 | Škoda 9Tr13 | 1968 | 2012 |
po vyřazení Mirovice, od konce 80. let Ráztely nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
230 | Dopravní podniky města Plzně (25.7.1968 - 1980) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
2748 | Škoda 9Tr13 | 1968 | 2003 |
nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
232 | Dopravní podniky města Plzně (25.7.1968 - 1980) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
2749 | Škoda 9Tr13 | 1968 | 1994 |
1968: předváděcí jízdy Rijeka a Praha - viz odkaz,
po vyřazení Plzeň - Mikulka, od 4.4.1992: Plzeň - Bukovec papírna, léto 1994: sešrotován nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
ex
Škoda Ostrov zapůjčen Komunalno društvo AUTOTROLEJ zapůjčen Dopravní podnik hl. m. Prahy |
|||||||||
233 | Dopravní podniky města Plzně (28.11.1968 - 1980) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
3034 | Škoda 9Tr14 | 1969 | 25.9.1999 |
po vyřazení Starý Plzenec, od pol. 80. let Mokrouše nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
235 | Dopravní podniky města Plzně (24.3.1969 - 12/1980) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
3035 | Škoda 9Tr14 | 1969 | 5/1997 |
nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
236 | Dopravní podniky města Plzně (24.3.1969 - 1980) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
3037 | Škoda 9Tr14 | 1969 | ? |
v 80. letech sešrotován nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
238 | Dopravní podniky města Plzně (24.3.1969 - 1980) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
3039 | Škoda 9Tr14 | 1969 | ? |
počátkem 80. let sešrotován nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
240 | Dopravní podniky města Plzně (9.4.1971 - 2/1981) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
3385 | Škoda 9Tr14 | 1969 | ? |
počátkem 80. let sešrotován nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
242 | Dopravní podniky města Plzně (12.1.1970 - 1981) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
3450 | Škoda 9Tr15 | 1970 | ? |
počátkem 90. let sešrotován nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
243 | Dopravní podniky města Plzně (3.2.1970 - 1981) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
3452 | Škoda 9Tr15 | 1970 | ? |
po vyřazení Plzeň - Slovanská tř., v polovině 80. let sešrotován nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
245 | Dopravní podniky města Plzně (3.2.1970 - 4/1983) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
3453 | Škoda 9Tr15 | 1970 | ? |
v 80. letech sešrotován nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
246 | Dopravní podniky města Plzně (3.2.1970 - 21.8.1981) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
5236 | Škoda 9Tr19 | 1973 | 1995 |
po vyřazení: Chotíkov, od konce 80.let: Spál. Poříčí, zač.90.let: Kovo nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
260 | Dopravní podniky města Plzně (10.7.1973 - 1.5.1984) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
5238 | Škoda 9Tr19 | 1973 | 1997 |
nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
262 | Dopravní podniky města Plzně (10.7.1973 - 1.10.1984) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
5743 | Škoda 9Tr19 | 1974 | 11/1994 |
nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
263 | Dopravní podniky města Plzně (9.7.1974 - 1986) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
6056 | Škoda 9Tr20 | 1975 | ? |
počátkem 90. let sešrotován nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
272 | Dopravní podniky města Plzně (1.7.1975 - 18.9.1986) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
6060 | Škoda 9Tr20 | 1975 | 9/2002 |
nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
276 | Dopravní podniky města Plzně (1.7.1975 - 18.9.1986) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
5233 | Škoda 9Tr19 | 1973 | 9/2002 |
1981: přeč. na ev.č. 283/II, po vyřazení Kyšice, od zimy 1996/97: Plzeň - Černice nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
257 283II |
Dopravní podniky města Plzně (10.7.1973 - 1989) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
6910 | Škoda 9TrH25 | 1978 | 1998 |
léto 1998: sešrotován nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
294 | Dopravní podniky města Plzně (1978 - 1988) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
6913 | Škoda 9TrH25 | 1978 | 11/1994 |
nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
297 | Dopravní podniky města Plzně (1978 - 1988) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
6951 | Škoda 9TrH25 | 1978 | 2002 |
léto 2002: sešrotován nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
311 | Dopravní podniky města Plzně (1978 - 1986) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
7188 | Škoda 9TrHT26 | 1979 | 1998 |
nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
321 | Dopravní podniky města Plzně (1979 - 6/1991) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
4344 | Karosa B731.00 | 1983 | ? |
1989: GO (DPP - Hostivař) nátěr: klasické městské schéma, krémová s červenými pruhy |
» detail | ||||
PM 98-85 | 321 | Dopravní podniky města Plzně (8.2.1983 - 6/1996) | Cuk | ||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
7243 | Škoda 9TrHT26 | 1979 | 6/1999 |
po vyřazení Nepomuk, od jara 1997: Skašov nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
324 | Dopravní podniky města Plzně (1979 - 1/1992) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
7702 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 2005 |
po vyřazení Sychrov, od 2002: Přes nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
325 | Dopravní podniky města Plzně (2.10.1980 - 6/1991) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
7706 | Škoda 9TrHT28 | 1980 | 2004 |
na voze objeven výr. štítek s výr. č.7240, po vyřazení Nebřeziny nátěr: zeleno-krémová * |
» detail | ||||
329 | Dopravní podniky města Plzně (10.10.1980 - 11/1991) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
7850 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 1994 |
nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
341 | Dopravní podniky města Plzně (16.3.1981 - 11/1991) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
7851 | Škoda 9TrHT28 | 1981 | 7/1994 |
po vyřazení Plzeň-Čechurov, od jara 1993: Plzeň-Luční ul., od konce r. 1993: Plzeň-Radčice nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
342 | Dopravní podniky města Plzně (16.3.1981 - 6/1991) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
9893 | Škoda 14Tr07 | 1986 | 2010 |
od 2002: odstaven v DP Pardubice, od jara 2004: odstaven u písníku Dolní Flajšar jižně od obce Pamětník, podzim/2010: zničen požárem, odvezen do šrotu nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
388 | PMDP (17.10.1986 - ?) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
25193 | Karosa B732.40 | 1989 |
nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy |
» detail | |||||
PMA 36-49 | 395 | PMDP (1.7.1989 - 11.2.2003) | Cuk | ||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
28480 | Karosa B732.1652 | 1990 | 8/2012 |
1997: SO (ÚD) , 3/2003?-8/2012: sklad v obci Kyšice (PS) nátěr: PMDP, červeno-bílá * |
» detail | ||||
PMA 42-58 | 399 | PMDP (28.6.1990 - 31.3.2003) | Cuk | ||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) |
|||||||||
15078 | Karosa B731.04 » B732.20 | 1986 | 2007 |
1994: GO (ZLINER; nový rám); 19.12.1994: zakoupen PMDP; u fy STENBUS zdroj ND nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy |
» detail | ||||
ex
Dopravní podnik hl. m. Prahy ex ČSAO Zlín |
|||||||||
PMA 75-98 | 101II | PMDP (21.11.1994 - 26.2.2007) | Cuk | ||||||
poté
Stanislav Jirásek - STENBUS |
|||||||||
22952 | Karosa B731.20 | 1988 |
1994: SO (ÚD), 2001: GO (ZLINER); 2/2001: zpět v provozu; u fy STENBUS zdroj ND nátěr: PMDP, červeno-bílá * |
» detail | |||||
PMA 32-35 | 383 | PMDP (21.11.1988 - 30.10.2007) | Cuk | ||||||
poté
Stanislav Jirásek - STENBUS |
|||||||||
Karosa ŠL11.1307 Turist | 1975 |
nátěr: hnědo-krémová |
» detail | ||||||
PM 54-09 PM 96-72 |
154 | Dopravní podniky města Plzně (30.7.1975 - 7.11.1983) | Cuk | ||||||
poté
Stavební družstvo Plzeň |
|||||||||
41616 VIN | Volkswagen Kutsenits City III | 1997 |
mikrobus pro invalidy nátěr: bílá |
» detail | |||||
ex
Magistrát města Plzně |
|||||||||
PMB 32-32 | 001 | PMDP (pronajat: 9.4.1997 - 9/2009) | Cuk | ||||||
poté
STENBUS |
|||||||||
Karosa B732 | ? | 2009 |
1999: GO (ZLINER); původ neznámý, záměna s vozem (technický průkaz vozu) 372/I; 4/2008-2009: subdodávka v rámci PID; 2009: odstaven po dopravní nehodě, následně vyřazen nátěr: PMDP, červeno-bílá |
» detail | |||||
PMA 25-99II | 372II | PMDP (8.9.1999 - 20.2.2007) | Cuk | ||||||
poté
STENBUS |
|||||||||
20052 | Karosa B732.20 | 1987 | 2009 |
1997: GO (ZLINER); 1/1998: zpět v provozu; po vyřazení u fy STENBUS zdroj ND nátěr: PMDP, červeno-bílá * |
» detail | ||||
PMA 26-12 | 374 | PMDP (25.11.1987 - 6.6.2007) | Cuk | ||||||
poté
STENBUS |
|||||||||
25575 | Karosa B731.40 | 1989 | 2009 |
1994: SO (ÚD), 2001: GO (ZLINER); 11/2001: zpět v provozu; u fy STENBUS zdroj ND nátěr: PMDP, červeno-bílá * |
» detail | ||||
PMA 36-52 | 389 | PMDP (1.7.1989 - 30.10.2007) | Cuk | ||||||
poté
STENBUS |
|||||||||
29463 | Karosa B731.1653 | 1990 | 2011 |
1999: SO (ÚD), 2002: GO (ZLINER); 29.1.2007: nehoda (Plzeň- Doubravka, Mohylová X Masarykova), ještě během roku zpět v provozu; u fy STENBUS zdroj ND nátěr: PMDP, červeno-bílá * |
» detail | ||||
PMA 44-82 | 404 | PMDP (31.10.1990 - 22.12.2010) | Cuk | ||||||
poté
STENBUS |
|||||||||
29456 | Karosa B731.1653 | 1990 |
1998: GO (ÚD), 2002: GO (ZLINER) nátěr: PMDP, červeno-bílá * |
» detail | |||||
PMA 44-84 | 406 | PMDP (31.10.1990 - 22.12.2010) | Cuk | ||||||
poté
STENBUS |
|||||||||
29469 | Karosa B731.1653 | 1990 | 2011 |
2001: SO (ÚD), 2002: GO (ZLINER); u fy STENBUS zdroj ND nátěr: PMDP, červeno-bílá * |
» detail | ||||
PMA 44-87 | 409 | PMDP (31.10.1990 - 22.12.2010) | Cuk | ||||||
poté
STENBUS |
|||||||||
29491 | Karosa B731.1653 | 1990 | 2011 |
2000: SO (ÚD), 2003: GO (ZLINER); 18.11.2003: zpět v provozu; u fy STENBUS zdroj ND nátěr: PMDP, červeno-bílá * |
» detail | ||||
PMA 45-01 | 410 | PMDP (31.10.1990 - 22.12.2010) | Cuk | ||||||
poté
STENBUS |
|||||||||
20039 VIN | Škoda 21Ab | 2001 |
od 4/2011: zachován jako muzejní nátěr: PMDP, červeno-bílá |
» detail | |||||
PMT 58-41 | 472 | PMDP (1/2001 - 2/2010) | Cuk | ||||||
poté
STENBUS |
|||||||||
Ikarus 620 | 1964 | ? |
nátěr: červeno-krémová |
» detail | |||||
PM 02-27 | 63 | Dopravní podniky města Plzně (1.1.1964 - 1.5.1967) | Cuk | ||||||
poté
Střední škola Kutná Hora |
|||||||||
20003 VIN | Škoda 21Ab » 21Tr/TV.EU | 1997 |
první nízkopodlažní vůz PMDP, Szeged: přestavba na 21Tr12/TV.EU nátěr: CVR Parcukar, bílá s grafikou na červeném podkladu * |
» detail | |||||
PMA 95-47 | 443 | PMDP (21.2.1997 - 26.9.2007) | Cuk | ||||||
poté
SZKT Szeged |
|||||||||
20021 VIN | Škoda 21Ab » 21Tr/TV.EU | 1997 |
Szeged: přestavba na 21Tr nátěr: SZKT, červeno-černá * |
» detail | |||||
PMB 01-45 | 444 | PMDP (13.1.1998 - 26.9.2007) | Cuk | ||||||
poté
SZKT Szeged |
|||||||||
20023 VIN | Škoda 21Ab » 21Tr/TV.EU | 1997 |
Szeged: přestavba na 21Tr, zastavěny trakční baterie na nouzový pojezd; 3/2018: nehoda nátěr: SZKT, černo-bílo-zelená * |
» detail | |||||
PMB 01-47 | 446 | PMDP (20.1.1998 - 26.9.2007) | Cuk | ||||||
poté
SZKT Szeged |
|||||||||
20024 VIN | Škoda 21Ab » 21Tr/TV.EU | 1997 |
Szeged: přestavba na 21Tr nátěr: SZKT, červeno-černá * |
» detail | |||||
PMB 01-48 | 447 | PMDP (9.2.1998 - 26.9.2007) | Cuk | ||||||
poté
SZKT Szeged |
|||||||||
20025 VIN | Škoda 21Ab » 21Tr/TV.EU | 1997 |
Szeged: přestavba na 21Tr nátěr: SZKT, červeno-černá * |
» detail | |||||
PMB 01-49 | 448 | PMDP (20.2.1998 - 26.9.2007) | Cuk | ||||||
poté
SZKT Szeged |
|||||||||
25 | Škoda 3Tr3 | 1947 |
1957: reko karosérie, 1967: úředně sešrotován, poté Lípa u Uněšova, od jara 1996: Zruč, od 16.5.1997: muzeum Škoda, 22.12.2010: převezen do Žamberku na renovaci, 6/2012: přivezen zpět do Techmanie nátěr: zeleno-krémová * |
» detail | |||||
119 | Dopravní podniky města Plzně (27.12.1947 - 1.8.1967) | Cuk | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) poté ŠKODA TRANSPORTATION |
|||||||||
Brožík/Zeman Křižík » vlečný vůz | 1899 |
1936: přestavba na vlečný vůz, po vyřazení: kůlna v obci Sedlec (Plzeň-město), 6.3.2018: převoz skříně do Muzea dopravy ve Strašicích, další informace o vozidlu na stránkách Škoda-bus klubu nátěr: červeno-bílá |
» detail | ||||||
6 | Dopravní podniky města Plzně (1899 - 1957) | Slo* | |||||||
poté
soukromá osoba (nepojízdný vrak) poté ŠKODA-BUS klub Plzeň |
|||||||||
164498 | ČKD Tatra T3 | 1975 |
nátěr: PMDP, žluto-šedo-bílá * {205+B} |
» detail | |||||
195 | PMDP (2/1976 - 14.12.2012) | Slo | |||||||
poté
ŠKODA-BUS klub Plzeň |
|||||||||
53 | Škoda Astra 03T2 | 1998 |
8/2011: nerezová madla, 5-10/2012: VP (Datatechnik), 9-10/2016: SP, 1.2.2021: odprodán do Škoda bus klubu
18.3.2021: naposledy v pravidelném provozu s cestujícími (linka 1/7), od 19.3.2021 veden jako historický nátěr: PMDP, žluto-šedo-bílá * |
» detail | |||||
303 | PMDP (14.4.1999 - 19.3.2021) | Slo | |||||||
poté
ŠKODA-BUS klub Plzeň |
|||||||||
7103 | Škoda 9TrHT26 | 1979 |
1993-2018: odstaven v Air parku Zruč; další informace o vozidlu na stránkách Škoda-bus klubu nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | |||||
315 | Dopravní podniky města Plzně (1979 - 11/1991) | Cuk | |||||||
poté
Air park Zruč poté ŠKODA-BUS klub Plzeň |
|||||||||
22710 | Karosa B731.20 | 1988 |
1998: SO (ÚD), 2001: GO (ZLINER) - BUSE nátěr: klasické městské schéma, červené pruhy * |
» detail | |||||
PMA 32-37 1P0 6328 |
385 | PMDP (21.11.1988 - 6.6.2007) | Cuk | ||||||
poté
ŠKODA-BUS klub Plzeň |
|||||||||
10381 | Škoda 14Tr08/6 » 14TrM | 1987 |
3/-9/2003: modernizace, nová karosérie výr.č.13105, 2009: VP nátěr: PMDP, zeleno-bílá * |
» detail | |||||
403 | PMDP (30.10.1987 - 12/2010) | Cuk | |||||||
poté
ŠKODA-BUS klub Plzeň |
|||||||||
32048 VIN | Karosa B732.1654 | 1992 |
1999: SO (ÚD), 6/2004: GO (ZLINER) - BUSE, 3-6/2012: SO (ÚD) nátěr: PMDP, červeno-bílá * {noční provoz*} |
» detail | |||||
PMA 56-71 | 423 | PMDP (1992 - 7/2014) | Cuk | ||||||
poté
Kufi Int pronajat ŠKODA-BUS klub Plzeň |
|||||||||
11195 | Škoda 14Tr08/6 | 1989 |
nátěr: PMDP, zeleno-bílá * |
» detail | |||||
432 | PMDP (11/1989 - 2008) | Cuk | |||||||
poté
ŠKODA-BUS klub Plzeň |
|||||||||
115 VIN | Karosa B931.1675 » B932.1678 | 1996 |
2004: SO (ÚD), 10/2007: GO (ZLINER), 3/2008: přestavba (ZLINER) na B932 nátěr: PMDP, červeno-bílá * {autoškola*} |
» detail | |||||
PMA 93-75 | 435 | PMDP (29.11.1996 - 18.11.2015) | Kar* | ||||||
poté
ŠKODA-BUS klub Plzeň |
|||||||||
11841 | Škoda 15Tr03/6 | 1991 | 2012 |
původně určen pro SNS
od 22.6.2008: muzeum Strašice
12/2011: pro špatný technický stav nahrazen trolejbusem 464, odvezen do Snopoušov (PJ) a sešrotován nátěr: PMDP, zeleno-bílá * |
» detail | ||||
461 | PMDP (23.5.1993 - 2008) | Cuk | |||||||
poté
ŠKODA-BUS klub Plzeň |
|||||||||
11858 VIN | Škoda 15Tr03/6 | 1991 |
původně určen pro SNS nátěr: PMDP, zeleno-bílá * |
» detail | |||||
464 | PMDP (23.5.1993 - 11/2011) | Cuk | |||||||
poté
ŠKODA-BUS klub Plzeň |
|||||||||
20040 VIN | Škoda 21Ab | 2001 |
2/2010-3/2011: využíván jako zdroj ND nátěr: PMDP, červeno-bílá * |
» detail | |||||
PMT 58-37 | 471 | PMDP (1/2001 - 9.2.2010) | Cuk | ||||||
poté
STENBUS poté Kufi Int pronajat ŠKODA-BUS klub Plzeň |
|||||||||
20042 | Škoda 21Ab | 2001 |
2-9/2013: oprava (hlavně plechařina) nátěr: DP Oslo, červená s modrým pruhem * |
» detail | |||||
PMT 58-43 | 474 | PMDP (2001 - 1.2.2010) | Cuk | ||||||
poté
ŠKODA-BUS klub Plzeň |
|||||||||
13066 | Škoda 21TrACI | 2002 |
?: VP, automatické stahováky, 2008: VP, 2012: SP;
další informace o vozidlu na stránkách Škoda-bus klubu nátěr: PMDP, zeleno-bílá |
» detail | |||||
488 | PMDP (20.12.2002 - 18.5.2018) | Kar* | |||||||
poté
ŠKODA-BUS klub Plzeň |
|||||||||
Elektrické podniky města Plzně ? | 19?? |
vozík pro přepravu malého válce, později využíván pro kontejner se šrotem nátěr: šedá |
» detail | ||||||
PMDP (19?? - 2021) | Slo | ||||||||
poté
ŠKODA-BUS klub Plzeň |
|||||||||
5364 | Karosa D4 | 1950 |
dodán PMDP v rozmezí let 1950-1952; vyřazen v rozmezí let 1955-1973, 1990: získán TMB od Železničního stavitelství Praha, vůz je v nálezovém stavu nátěr: zelená s rezavou střechou * |
» detail | |||||
? | 56 | Dopravní podniky města Plzně (? - ?) | Cuk | ||||||
poté
Železniční stavitelství Praha poté Technické muzeum v Brně |
|||||||||
1001 | Škoda 3Tr1 | 1941 |
prodán Stavebnímu bytovému družstvu Plzeň-Letná, 1972: předán TMB, 1989: zahájena renovace, později byla renovace přerušena, vůz je v současné době odstrojen nátěr: červeno-krémová * |
» detail | |||||
101 | Dopravní podniky města Plzně (9.4.1941 - 1.12.1969) | Cuk | |||||||
poté
SBP Plzeň-Letná poté Technické muzeum v Brně |
|||||||||
56 | Škoda 6Tr2 | 1949 |
z Plzně předán do TMB Brno, 1972-73: renovován do tzv. názorného řezu jako statický exponát (některé díly karoserie byly sejmuty nebo nahrazeny plexisklem), 1998-2003: renovace do provozního stavu ve vozovně Komín nátěr: tyrkysovo-krémová s oranžovým pruhem * |
» detail | |||||
135 | Dopravní podniky města Plzně (13.3.1950 - 1971) | Cuk | |||||||
poté
Technické muzeum v Brně |
|||||||||
5008 | Škoda T11/0 | 1967 |
vůz nulté výrobní série typu Škoda T11, 1968: zkušební provoz v Kyjevě (Ukrajina), na meziměstské trati Simferopol - Jalta (Ukrajina) a v Brně, ještě v roce 1968 vrácen výrobci; 1980: vyřazen, rekonstrukce v DP Ostrava, předán TMB nátěr: prototypový nátěr, černo-červeno-béžová |
» detail | |||||
ex
Škoda Ostrov zapůjčen Kyivpastrans zapůjčen Krymtrolejbus zapůjčen DPMB |
|||||||||
248 | Dopravní podniky města Plzně (29.12.1970 - 1980) | Cuk | |||||||
poté
Technické muzeum v Brně |
|||||||||
9086 | Škoda 14Tr05 | 1984 |
provedení s nezávislou brzdou, 1995: GO (Brno, vozovna Husovice), poté DP Ternopol nátěr: CVR Салон магазин, bílo-červená * |
» detail | |||||
375 | Dopravní podniky města Plzně (9.9.1984 - 1995) | Cuk | |||||||
poté
Ternopilelektrotrans |
|||||||||
11860 | Škoda 15Tr03/6 | 1991 |
původně určen pro SNS nátěr: PMDP, zeleno-bílá * |
» detail | |||||
465 | PMDP (5/1993 - 22.12.2011) | Cuk | |||||||
poté
Ternopilelektrotrans |
|||||||||
12145 | Škoda 15Tr13/6M | 1995 |
2007: VP nátěr: PMDP, zeleno-bílá |
» detail | |||||
467 | PMDP (4.12.1995 - 22.12.2011) | Cuk | |||||||
poté
Autobusy Jihlava poté Ternopilelektrotrans |
|||||||||
Robur LO 2501 B | 1969 | ? |
|
» detail | |||||
PM 32-04 | Dopravní podniky města Plzně (12.2.1969 - ?) | ||||||||
poté
TJ Slavia VŠ Plzeň |
|||||||||
12113 | Karosa B731.04 | 1985 | 2006 |
1992: GO (DPP - Hostivař), po vyřazení autobusu sloužila přední část vozu v Ostrově u Stříbra jako vchod do restaurace nátěr: CVR Eurotel, modrá * |
» detail | ||||
PMA 13-28 | 339 | PMDP (28.6.1985 - 17.5.2000) | Cuk | ||||||
poté
TJ Sokol Město Touškov |
|||||||||
Škoda 706 RO | 1950 | ? |
nátěr: červeno-krémová |
» detail | |||||
NG 34-11 PM 15-94 |
28 | Dopravní podniky města Plzně (1950 - 1.4.1967) | Cuk | ||||||
poté
TOFA |
|||||||||
377 VIN | SOR B 9.5 | 2002 |
7/2017 a 4/2019: nabídnut k prodeji; 7/2019: odvezen do Kufi Intu do Letkova nátěr: PMDP, červeno-bílá * |
» detail | |||||
1P1 6731 | 481 | PMDP (6.5.2002 - 7/2019) | Kar* | ||||||
poté
Autobusy Jihlava poté Ogro-Trans poté Tomasz Chachuła - Kam-Mat |
|||||||||
173165 | ČKD Tatra T3SUCS » T3R.P | 1983 |
2004: modernizace - T3R-P s analogovým regulátorem (ÚD); 4-8/2008: VP (ÚD); 2012: VP (ÚD); 8-11/2016: VP; 14.11.2021 naposledy v provozu na JŘ 4/06 nátěr: PMDP, žluto-šedo-bílá * {331+B*} |
» detail | |||||
235 | PMDP (1/1984 - 21.12.2021) | Slo | |||||||
poté
TRAM FOR ENVI |
|||||||||
173166 | ČKD Tatra T3SUCS » T3R.P | 1983 |
2004: modernizace - T3R-P s analogovým regulátorem (ÚD), 4-8/2008: VP (ÚD), 2012: VP (ÚD), 9/2016-1/2017: VP, 3.11.2021 odstaven (naposledy v provozu 29.10.2021 JŘ 4/10) nátěr: PMDP, žluto-šedo-bílá * {217+B*} |
» detail | |||||
236 | PMDP (1/1984 - 21.12.2021) | Slo | |||||||
poté
TRAM FOR ENVI |
|||||||||
174314 | ČKD Tatra T3SUCS » T3R.P | 1985 |
2003: modernizace - T3R-P s analogovým regulátorem (ÚD), 7-11/2007: VP (ÚD), 2012: VP, 1-6/2017: VP, naposledy v provozu 22. 11. 2021 na JŘ 2/7 nátěr: PMDP, žluto-šedo-bílá * {268+B*} |
» detail | |||||
248 | PMDP (21.2.1985 - 21.12.2021) | Slo | |||||||
poté
TRAM FOR ENVI |
|||||||||
176244 | ČKD Tatra T3SUCS » T3R.P | 1987 |
2004: modernizace - T3R-P s analogovým regulátorem (ÚD), 2008: VP (Datatechnik), 2012: VP, 3-7/2017: VP, naposledy v provozu 22. 11. 2021 - souprava 331+268 stažena po střetu s osobním vozidlem u zastávky Dvořákova v 07:20 pro poškození předního vozu nátěr: PMDP, žluto-šedo-bílá * {A+248*} |
» detail | |||||
268 | PMDP (26.2.1987 - 21.12.2021) | Slo | |||||||
poté
TRAM FOR ENVI |
|||||||||
247 VIN | SOR NB 12 | 2013 |
prototyp EURO VI; původně předváděcí vůz; vystaven na veletrhu Transexpo Kielce 2013; 5-12/2019: MHD Bruntál; 12/2019-12/2021: MHD Studénka; od 1/2022: MHD Třinec, subdodávka pro Arriva autobusy nátěr: bílá * |
» detail | |||||
ex
SOR Libchavy zapůjčen DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova zapůjčen DP Bratislava pronajat PMDP pronajat PMDP |
|||||||||
4E8 9390 | 598 | PMDP (pronajat: 5/2017 - 1/2019) | Kar | ||||||
zapůjčen
CDS Náchod pronajat Transdev Morava poté Transdev Morava poté Transdev Slezsko |
|||||||||
13154 VIN | Škoda 24Tr Citybus | 2005 |
4/2008: SP, 2/2011: VP, 6-8/2013: SP, 12/2015: VP nátěr: PMDP, zeleno-bílá * |
» detail | |||||
498 | PMDP (27.7.2005 - 1.12.2020) | Kar* | |||||||
poté
Trolejbusen Transport Haskovo |
|||||||||
13156 VIN | Škoda 24Tr Citybus | 2005 |
2009: SP, 10/2011: VP, 5-6/2014: SP, 3/2017: VP, 27.4.2020-12/2020: nabízen k prodeji nátěr: PMDP, zeleno-bílá |
» detail | |||||
503 | PMDP (8.10.2005 - 1.12.2020) | Kar* | |||||||
poté
Trolejbusen Transport Haskovo |
|||||||||
7100 | Škoda 9TrHT26 | 1979 | 1996 |
od 20.10.1994: Ústí nad Labem - uvažované historické vozidlo, od 1995: Povrly, poté sešrotován nátěr: městské schéma, červeno-krémová |
» detail | ||||
314 | Dopravní podniky města Plzně (1979 - 4/1994) | Cuk | |||||||
poté
Václav Kostěnec |
|||||||||
8474 | Škoda 14Tr01 | 1982 |
2013-2015: přestavba na elektrobus nátěr: bílá * |
» detail | |||||
356 | Dopravní podniky města Plzně (1983 - 1994) | Cuk | |||||||
poté
Autrolis poté Vėjo Projektai |
|||||||||
8397 | Škoda 14Tr01 | 1982 | 2009 |
nátěr: Vilniaus troleibusai, červeno-krémová * |
» detail | ||||
354 | Dopravní podniky města Plzně (1983 - 31.5.1994) | Cuk | |||||||
poté
Vilniaus troleibusai |
|||||||||
8402 | Škoda 14Tr01 | 1982 | 2006 |
nátěr: Vilniaus troleibusai, červeno-krémová * |
» detail | ||||
355 | Dopravní podniky města Plzně (1983 - 31.5.1994) | Cuk | |||||||
poté
Vilniaus troleibusai |
|||||||||
8502 | Škoda 14Tr01 | 1983 | 2006 |
1994: GO (DSZO) nátěr: Vilniaus troleibusai, červeno-krémová * |
» detail | ||||
368 | Dopravní podniky města Plzně (16.3.1983 - ?) | Cuk | |||||||
poté
Vilniaus troleibusai |
|||||||||
8393 | Škoda 14Tr01 | 1982 | 2018 |
nátěr: Vilniaus troleibusai, červeno-krémová * |
» detail | ||||
352 | Dopravní podniky města Plzně (1983 - 31.5.1994) | Cuk | |||||||
poté
Vilniaus troleibusai poté Vilniaus viešasis transportas |
|||||||||
8497 | Škoda 14Tr01 | 1983 |
1994: GO (DSZO);
11/2014: prodej GP "JuMZ", Dněpropetrovsk (Ukrajina), 11.12.2014: odvoz nátěr: modrá * |
» detail | |||||
364 | Dopravní podniky města Plzně (24.3.1983 - 1993) | Cuk | |||||||
poté
Vilniaus troleibusai poté Vilniaus viešasis transportas |
|||||||||
8503 | Škoda 14Tr01 | 1983 | 2016 |
1994: GO (DSZO) nátěr: Vilniaus troleibusai, červeno-krémová * |
» detail | ||||
370 | Dopravní podniky města Plzně (16.3.1983 - ?) | Cuk | |||||||
poté
Vilniaus troleibusai poté Vilniaus viešasis transportas |
|||||||||
511 VIN | Solaris Urbino 15 III | 2006 |
3-7/2020: subdodávka v rámci PID; 14.7.2020: odstaven po nehodě na Kladně; 9/2020-8/2023: zdroj ND a sklad; 29.8.2023: odvezen do kovošrotu nátěr: schéma PID, červeno-bílo-modrá * |
» detail | |||||
ex
SOLARIS CZECH pronajat PMDP |
|||||||||
4T4 4509 | 504 | PMDP (12/2014 - 1/2020) | Kar | ||||||
poté
ARANEA zapůjčen Vladimír Janovský - BAJAJATRANS |
|||||||||
6229 | Karosa C734.00 | 1983 | ? |
1993: GO (ÚD) - kvalitnější sedačky, zadní dveře z typu LC
1998: vyřazen a nahrazen novostavbou vozu C834.1340 se stejnou SPZ, ještě v roce 2007 existoval vrak vozu nátěr: bílá * |
» detail | ||||
PMA 03-37 PMA 25-81 |
322 | Dopravní podniky města Plzně (1983 - 8/1996) | Cuk | ||||||
poté
Vratislav Štáhlich - CENTRUM TOUR |
|||||||||
548 VIN | Solaris Urbino 15 III | 2006 | 2021 |
4.1.2019: odstaven po nehodě; 4/2019: nabízen k prodeji; 7/2019: převezen do Kufi Intu do Letkova, následně prodán jakožto zdroj ND nátěr: PMDP, červeno-bílá * |
» detail | ||||
ex
SOLARIS CZECH pronajat PMDP |
|||||||||
4T4 4516 | 508 | PMDP (12/2014 - 8.7.2019) | Kar | ||||||
poté
WUMAK |
Vypsáno celkem 100 vozů,
všechny ve stavu
prodán/předán jinému dopravci.
Počty vozů dle provozoven:
- Vozovna Cukrovarská: 83 vozů
- Vozovna Slovany: 8 vozů
- Vozovna Karlov: 8 vozů
Poslední aktualizace vozů:
13. 9. 2024.